燃湖村
2021-09-10
党务公开
10182
燃湖村入党积极分子情况汇总表 | ||||||||||||||
序号 | 所在党支部 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
学历 (学位) |
参加 工作时间 | 单位及职务 | 身份证号码 | 联系方式 | 提交入党申请书时间 | 支部确定为入党 积极分子时间 | 培养联系人 (2名) |
是否 参加培训 |
1 | 燃湖村(社区)党支部 | 蔡自将 | 男 | 汉 | 1987年12月 | 初中 | 2005年 | 包工头 | 362331********1310 | 151****1603 | 2020年12月 | 2021年8月 | 蔡日昌、蔡丹 | 否 |
2 | 蔡鑫 | 男 | 汉 | 1999年1月 | 高中 | 2016年 | 小菜汽车电工,老板 | 362331********1334 | 152****8018 | 2020年3月 | 2020年10月 | 蔡日昌、蔡喜英 | 否 | |
3 | 苏薇 | 女 | 汉 | 1999年12月 | 大专 | 无工作 | 362331********1329 | 189****6299 | 2020年8月 | 2021年8月 | 苏如雄、苏节标 | 否 | ||
4 | 苏世坚 | 男 | 汉 | 1992年9月 | 大专 | 2012年 | 南昌中铁16局、施工员 | 362331********1316 | 158****5540 | 2020年1月 | 2020年10月 | 苏如雄、苏节标 | 否 | |
5 | 徐兴照 | 男 | 汉 | 1970年9月 | 大专 | 1993年 | 珠海市紫罗兰物业管理有限公司,主任 | 362331********1338 | 137****8356 | 2020年3月 | 2020年10月 | 李志发、徐兴芳 | 否 | |
6 | 徐万生 | 男 | 汉 | 1990年8月 | 高中 | 2011年 | 燃湖村委会村委 | 362331********1354 | 159****5394 | 2021年2月 | 2021年8月 | 徐兴芳、徐思明 | 否 | |
7 | 苏林茂 | 男 | 汉 | 1983年11月 | 高中 | 2000年 | 燃湖村前苏、副村长 | 362331********1311 | 183****8766 | 2021年3月 | 2021年9月 | 苏如雄、苏节标 | 否 | |
8 | 蔡正茂 | 男 | 汉 | 1984年12月 | 初中 | 2001年 | 燃湖村山背村小组长 | 362331********1314 | 135****7428 | 2021年2月 | 2021年9月 | 蔡喜英、蔡日昌 | 否 | |
9 | 徐学清 | 男 | 汉 | 1978年9月 | 大专 | 2000年 | 森和建筑有限公司,建筑技术师 | 362331********1354 | 135****2417 | 2021年2月 | 2021年9月 | 徐步爱、李志发 | 否 | |
10 | 苏鹏 | 男 | 汉 | 1996年8月 | 高中 | 1905年7月 | 互创建筑有限公司,业务员 | 362331********131X | 150****8288 | 2021年2月 | 2021年9月 | 苏如雄、苏节标 | 否 | |
11 | 蔡根和 | 男 | 汉 | 1986年10月 | 初中 | 2002年 | 浙江嘉兴市服装厂,主管 | 362331********1310 | 153****0787 | 2021年2月 | 2021年9月 | 蔡仁根、蔡日昌 | 否 | |
12 | 徐兴翔 | 男 | 汉 | 1994年8月 | 初中 | 2011年 | 象山详瑞电动车经营部、店长 | 362331********1312 | 157****9011 | 2021年2月 | 2021年9月 | 徐步爱、李志发 | 否 | |
13 | 徐汉丹 | 女 | 汉 | 1990年10月 | 本科 | 2013年 | 中国人保人财江西省分公司、客服部主管 | 362331********1409 | 181****6280 | 2021年2月 | 2021年9月 | 徐亿仁、徐亿田 | 否 |