杨芳村
2020-10-09
党务公开
8775
2020年度第一批发展对象名单 | ||||||||||
填报单位(盖章): 负责人签字: 填报日期: 2020 年 5 月20 日 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 出生年月 |
学历 (学位) |
参加工作时间 | 单位及职务 | 列为入党积极分子时间 | 支部确定为发展对象时间 | 备注 |
1 | 李加助 | 男 | 汉 | 1995.1月 | 本科 | 2017.9 | 苏桥乡党政办主任 | 2019年5月 | 2020年5月 | 转预备 |
2 | 黄赢 | 女 | 汉 | 1991年3月 | 本科 | 2018年9月 | 苏桥乡党政办副主任 | 2019年5月 | 2020年5月 | 转预备 |
3 | 刘志富 | 男 | 汉 | 1988年5月 | 初中 | 麻畲村委会 | 2018年10月 | 2019年12月 | 转预备 | |
4 | 苏维春 | 男 | 汉 | 1975年2月 | 高中 | 苏桥村委会 | 2019年5月 | 2020年5月 | 转预备 | |
5 | 张后芳 | 男 | 汉 | 1969年12月 | 高中 | 2015年 | 烧桥村委会 | 2016年7月 | 2018年7月 | 转预备 |
6 | 虞均雨 | 男 | 汉 | 1995年4月 | 专科 | 2019年9月 | 苏桥乡组织干事 | 2019年5月 | 2020年5月 | 转预备 |
7 | 柴文华 | 男 | 汉 | 1984年6月 | 中专 | 下门村委会 | 2018年7月 | 2019年7月 | 转预备 | |
8 | 张金鹏 | 男 | 汉 | 1996.11月 | 大专 | 射林村委会 | 2019年3月 | 2020年4月 | 转预备 | |
9 | 许坛伍 | 男 | 汉 | 1994年2月 | 本科 | 2018年7月 | 杨芳村委会 | 2019年1月 | 2020年3月 | 转预备 |